江苏省高等院校历任校(院)长及任期时限
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
南京大学历任校(院)长:匡亚明南京大学校长:(1978至1982);郭令智南京大学代校长:(1982至1984);曲钦岳南京大学校长:(1984至1997);陈懿南京大学代校长:(1996至1997);蒋树声南京大学校长:(1997至2006);陈骏南京大学校长:(2006至现今)。
朱克昌:1999年至今担任江海职业技术学院院长。
李定龙:2014年5月至今担任常州大学怀德学院院长。
李文虎:2008年至今担任常州工学院院长。
朱士中:2012年7月至今担任常熟理工学院院长。
李世收:2011年3月至今担任南京化工职业技术学院院长。
乔学斌:2013年7月至今担任盐城卫生职业技术学院院长。
王丹中:2014年至今担任常州信息职业技术学院院长。
庄群华:2014年1月至今担任正德职业技术学院院长。
蒋志平:1999年至今担任炎黄职业技术学院院长。
郭育光:2001年11月至今担任九州职业技术学院院长。
郁宝荣:2013年9月至今担任无锡城市职业技术学院院长。
丁泗:2012年7月至今担任无锡工艺职业技术学院院长。
吕俊峰:2012年至今担任苏州卫生职业技术学院院长。
方仪:2010年至今担任南京特殊教育职业技术学院院长。
曾红路:2003年1月至今担任无锡南洋职业技术学院院长。
史宝凤:1998年至今担任硅湖职业技术学院院长。
张祥华:2013年2月至今担任徐州幼儿师范高等专科学校校长。
严世清:2008年5月至今担任苏州工业园区服务外包职业学院院长。蒋留生:2007年至今担任徐州生物工程职业技术学院院长。
易红:2003年至今担任东南大学成贤学院院长。
朱开永:2007年11月至今担任中国矿业大学徐海学院院长。
谈哲敏:2007年至今担任南京大学金陵学院院长。
李新民:2004年至今担任南京理工大学紫金学院院长。
陈旭:2004年至今担任南京航空航天大学金城学院院长。
高福安:2004年至今担任中国传媒大学南广学院院长。
刘玉海:2004年1月至今担任南京理工大学泰州科技学院院长。魏晓锋:2004年7月至今担任健雄职业技术学院院长。
陈光曙:2004年至今担任江苏财经职业技术学院院长。
姜朋明:2013年7月至今担任盐城工业职业技术学院院长。
蒋心亚:2013年7月至今担任常州纺织服装职业技术学院院长。
钱吉奎:2014年至今担任南京铁道职业技术学院院长。
苏益南:2003年至今担任苏州工业职业技术学院院长。
骆志高:2004年至今担任金山职业技术学院院长。
王济奎:2008年至今担任南京工业大学浦江学院院长。
李晏墅:2004年6月至今担任南京师范大学泰州学院院长。
温潘亚:2006年至今担任泰州学院院长。
王宝根:2000年6月至今担任紫琅职业技术学院院长、党委书记。刘瑾:2011年至今担任金肯职业技术学院院长。
晏仲超:现任江苏联合职业技术学院院长。
王荣成:2007年9月至今担任建东职业技术学院院长。
王薇:2003年7月至今担任应天职业技术学院院长。
黄海燕:2013年8月至今担任无锡科技职业学院党委副书记、院长、党委委员;
万健:2014年至今担任南通农业职业技术学院院长。
吴春笃:2006年至今担任扬州环境资源职业技术学院院长。
孙兴洋:2014年至今担任扬州工业职业技术学院院长。
周庆礼:2010年至今担任南京机电职业技术学院院长。
周宁:2009年至今担任南京视觉艺术职业学院院长。
陈克潜(校长):1983年至1989年担任苏州大学校长;
姜礼尚(校长):1989年至1996年担任苏州大学校长;
钱培德(校长):1996年至2006年7月担任苏州大学校长;
朱秀林(校长):2006年7月至今担任苏州大学校长。
历任党委书记
王卓君:2006年4月至今担任苏州大学党委书记。
盛华(院长):1978年5月至1979年8月担任南京工学院院长;
吴觉(院长):1979年9月至1980年10月担任南京工学院院长;
钱钟韩(院长):1980年11月至1983年11月担任南京工学院院长;管致中(院长):1983年12月至1986年12月担任南京工学院院长;韦钰:1986年12月至1988年5月担任南京工学院院长、1988年6月至1993年11月任东南大学校长;
陈笃信:1993年11月至1997年10月担任东南大学校长;
顾冠群(校长):1997年10月至2006年5月担任东南大学校长;
易红:2006年6月至今担任东南大学校长。
历任党委书记
郭广银:2011年1月至今担任东南大学党委书记。
朱启銮(院长):1979年11月至1980年11月担任南京航空学院院长;
余承业(院长):1982年12月至1987年11月担任南京航空学院院长;
朱剑英(校长):1987年11月至1998年3月担任南京航空航天大学校长;
姜澄宇(校长):1998年3月至2001年5月担任南京航空航天大学
校长;
胡海岩(校长):2001年5月至2007年9月担任南京航空航天大学校长;
王福平(校长):2007年9月至2009年11月担任南京航空航天大学校长;
朱荻(校长):2009年11月至2013年6月担任南京航空航天大学校长;
聂宏(校长):2013年6月至今担任南京航空航天大学校长。
历任党委书记
吴继周:1980年12月至1984年11月担任南京航空学院党委书记;吴明:1984年11月至1991年4月担任南京航空学院党委书记;
刘明浚:1991年4月至1996年3月担任南京航空航天大学党委书记;姜澄宇:1996年3月至2001年5月担任南京航空航天大学党委书记;谭振亚:2001年5月至2006年4月担任南京航空航天大学党委书记;崔锐捷:2006年4月至今担任南京航空航天大学党委书记。
明朗(院长):1979年7月至1981年1月担任华东工程学院院长;李仲麟(院长):1981年1月至1983年4月担任华东工程学院院长;冯缵刚(院长):1983年4月至1984年10月担任华东工程学院院长;冯缵刚(院长):1984年10月至1988年1月担任华东工学院院长;李鸿志(院长):1988年1月至1993年2月担任华东工学院院长;